CORRAL MANSO LUCIO
Informe ejecutivo de CORRAL MANSO LUCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORRAL MANSO LUCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 23/05/2024 | |
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2021 | |
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2018 |
VINCULACIONES DE CORRAL MANSO LUCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL MANSO LUCIO
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Solidario
- Alvarez Lopez Juan Luis
- Castañeda Gonzalez Leticia
- Corral Manso Lucio
- Fonseca Fernandez Ignacio
- Gonzalez Mouriño Juan Jose
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Lopez Ferran Antonio
- Marques Garcia Jesus Ignacio
- Mayolas Bret Francisco Javier
- Molina Carrion Raul
- Parra Ramon Francisco Javier
- Passolas Martinez Alejandro
- Sabater Lliso Gerardo
- Schweizer Alonso Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 4052, I/A 455 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Manso Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47347 , F 146, S 8, H B 4052, I/A 400 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Corral Manso Lucio
- Corral Manso Lucio
- Garcia Merino Gema
- Porta Garcia Enric
- Saborido Lecaroz Juan Manuel
- Salvador Chevalier Luis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 104, S 8, H B 4052, I/A 358 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Manso Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 101, S 8, H B 4052, I/A 354 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Apoderado
- Corral Manso Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33978 , F 48, S 8, H B 4052, I/A 239 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de CORRAL MANSO LUCIO
Mostramos los datos de CORRAL MANSO LUCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL MANSO LUCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos