CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
Informe ejecutivo de CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS BESTEIRO SL | Apoderado | 13/07/2023 | |
MADERAS BESTEIRO SL | Apoderado | 09/07/2013 | 31/05/2021 |
MADERAS BESTEIRO SL | Apoderado | 15/06/2015 | 31/05/2021 |
VINCULACIONES DE CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
Empresa: MADERAS BESTEIRO SL
Apoderado
- Corral Lago Ricardo Segundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 121, S 8, H LU 2284, I/A 35 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-27
Empresa: MADERAS BESTEIRO SL
Apoderado
- Corral Lago Ricardo Segundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 120, S 8, H LU 2284, I/A 32 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-27
Empresa: MADERAS BESTEIRO SL
Apoderado
- Corral Lago Ricardo Segundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 191, S 8, H LU 2284, I/A 27 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-27
Empresa: MADERAS BESTEIRO SL
Apoderado
- Corral Lago Ricardo Segundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 189, S 8, H LU 2284, I/A 22 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-27
Información de CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO
Mostramos los datos de CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL LAGO RICARDO SEGUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos