CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
Informe ejecutivo de CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANGO WAY SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
OLIKERTEX SL | Administrador Solidario | 20/03/2019 | |
IDA Y VUELTA SUBWAY SL | Administrador Unico | 20/03/2019 | |
TAOHOSTELS SL | Administrador Solidario | 15/11/2018 | |
ESPACIO JUANELO SL | Apoderado | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
Empresa: FASER HOSTEL SL
Administrador Solidario
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25573 , F 139, S 8, H M 460840, I/A 4 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: TANGO WAY SL
Administrador Unico
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26281 , F 193, S 8, H M 473569, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: OLIKERTEX SL
Administrador Solidario
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18358 , F 75, S 8, H M 318420, I/A 3 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: IDA Y VUELTA SUBWAY SL
Administrador Unico
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11752 , F 158, S 8, H M 184496, I/A 9 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: FASER HOSTEL SL
Administrador Solidario
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25573 , F 139, S 8, H M 460840, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: TAOHOSTELS SL
Administrador Solidario
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 183, S 8, H M 612319, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: ESPACIO JUANELO SL
Apoderado
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 195, S 8, H M 598979, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: GREAT GREENLAKE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bermudez Gularte Gustavo-milton
- Corral Colmeiro Alba Emilia
- Lagouarde Grossi Sergio Jose Antonio
- Rocco Sebastien
Consejero
- Bermudez Gularte Gustavo-milton
- Corral Colmeiro Alba Emilia
- Lagouarde Grossi Sergio Jose Antonio
- Rocco Sebastien
Presidente
Secretario
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18446 , F 200, S 8, H M 320228, I/A 3 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Empresa: FREECOR SL
Administrador Unico
- Corral Colmeiro Alba Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7237 , F 189, S 8, H M 117335, I/A 3 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-28
Información de CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA
Mostramos los datos de CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL COLMEIRO ALBA EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos