CORRADINO MARCO
Informe ejecutivo de CORRADINO MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORRADINO MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMALLFISH SPAIN SL | Apoderado | 05/04/2022 | |
RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | 30/03/2022 |
BRAVOVENTURE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2017 | 18/03/2022 |
RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA | Consejero | 04/01/2017 | 23/10/2017 |
VINCULACIONES DE CORRADINO MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRADINO MARCO
Empresa: SMALLFISH SPAIN SL
Apoderado
- Corradino Marco
- Francia Daniele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40431 , F 57, S 8, H M 718063, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 16, S 8, H M 254896, I/A 84 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: BRAVOVENTURE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Amoretti Laura
- Corradino Marco
- Palacios Valdecantos Olga
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30171 , F 214, S 8, H M 543082, I/A 18 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Consejero
- Biffi Stefano Tomaso Maria
- Cannavale Fabio Domenico Pasqualino
- Corradino Marco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 13, S 8, H M 254896, I/A 79 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: BRAVOVENTURE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Amoretti Laura
- Corradino Marco
- Palacios Valdecantos Olga
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30171 , F 158, S 8, H M 543082, I/A 12 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 10, S 8, H M 254896, I/A 78 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Consejero
- Corradino Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 10, S 8, H M 254896, I/A 76 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Información de CORRADINO MARCO
Mostramos los datos de CORRADINO MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRADINO MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos