CORPA TORRADO MANUEL
Informe ejecutivo de CORPA TORRADO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORPA TORRADO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTAMAR FUND SERVICES SL | Apoderado | 08/08/2023 | |
GLOBAL DAURIA SL | Consejero | 17/01/2022 | |
BROSSARD INVEST SL | Apoderado | 04/02/2020 | |
ALTAN CAPITAL S G I I C SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2019 | |
ALTAMAR FUND SERVICES SL | Apoderado Solidario | 20/09/2017 |
VINCULACIONES DE CORPA TORRADO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORPA TORRADO MANUEL
Empresa: ALTAMAR FUND SERVICES SL
Apoderado
- Alvarez Prieto Ignacio
- Corpa Torrado Manuel
- Utrera Anton Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38017 , F 203, S 8, H M 476174, I/A 30 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: GLOBAL DAURIA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42550 , F 192, S 8, H M 752876, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: BROSSARD INVEST SL
Apoderado
- Alvarez Prieto Ignacio
- Corpa Torrado Manuel
- Silvestre Falcon Manuel
- Utrera Anton Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39301 , F 145, S 8, H M 698013, I/A 6 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: ALTAN CAPITAL S G I I C SA
Apoderado Mancomunado
- Corpa Torrado Manuel
- Utrera Anton Marta
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24189 , F 137, S 8, H M 434726, I/A 31 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: ALTAMAR FUND SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26425 , F 225, S 8, H M 476174, I/A 21 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Información de CORPA TORRADO MANUEL
Mostramos los datos de CORPA TORRADO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORPA TORRADO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos