CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
Informe ejecutivo de CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINEYARD INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 01/06/2018 | |
INMUEBLES OPUS PINTOR ROSALES SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
Empresa: PENTIA RENOVABLES SL
Liquidador
- Coronado Guijarro Enrique Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21085 , F 158, S 8, H M 374195, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: PENTIA RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Coronado Guijarro Enrique Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21085 , F 158, S 8, H M 374195, I/A 4 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: VINEYARD INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Coronado Guijarro Enrique Angel
- Perez Gartner Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35467 , F 125, S 8, H M 637505, I/A 3 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: VINEYARD INVERSIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Coronado Guijarro Enrique Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35467 , F 125, S 8, H M 637505, I/A 3 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: INMUEBLES OPUS PINTOR ROSALES SL
Administrador Mancomunado
- Coronado Guijarro Enrique Angel
- Perez Gartner Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33039 , F 24, S 8, H M 594756, I/A 2 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: VINEYARD INVERSIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Coronado Guijarro Enrique Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35467 , F 121, S 8, H M 637505, I/A 1 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: PENTIA RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Coronado Guijarro Enrique Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21085 , F 157, S 8, H M 374195, I/A 3 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Información de CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL
Mostramos los datos de CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONADO GUIJARRO ENRIQUE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos