CORONADO DIAZ CANO VICENTE
Informe ejecutivo de CORONADO DIAZ CANO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORONADO DIAZ CANO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGLUT GRUPO INMOBILIARIO SL | Socio Unico | 27/06/2016 | |
IGLUT GRUPO INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 27/06/2016 | |
AKOTA OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE CORONADO DIAZ CANO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONADO DIAZ CANO VICENTE
Empresa: IGLUT GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Coronado Diaz Cano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24096 , F 163, S 8, H M 432949, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Empresa: IGLUT GRUPO INMOBILIARIO SL
Consejero Delegado Solidario
- ARTIRA PROMOTORES Y CONSTRUCTORES SL
- Coronado Diaz Cano Vicente
- REYAN STATE SL
Consejero
- ARTIRA PROMOTORES Y CONSTRUCTORES SL
- Coronado Diaz Cano Vicente
- REYAN STATE SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24096 , F 163, S 8, H M 432949, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Empresa: IGLUT GRUPO INMOBILIARIO SL
Socio Único
- Coronado Diaz Cano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24096 , F 163, S 8, H M 432949, I/A 2 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Empresa: AKOTA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Coronado Diaz Cano Vicente
- Pascual Cobos Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28252 , F 56, S 8, H M 508856, I/A 2 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: AKOTA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Coronado Diaz Cano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28252 , F 56, S 8, H M 508856, I/A 2 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: AKOTA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Coronado Diaz Cano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28252 , F 54, S 8, H M 508856, I/A 1 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28
Información de CORONADO DIAZ CANO VICENTE
Mostramos los datos de CORONADO DIAZ CANO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONADO DIAZ CANO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos