CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECTACULOS COROONAA SL | Socio Unico | 07/08/2024 | |
ESPECTACULOS COROONAA SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
MARKETING Y GESTION BECCARA SL | Apoderado | 18/01/2019 | |
K. Z. GRANADA SL | Administrador Unico | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
Empresa: ESPECTACULOS COROONAA SL
Administrador Unico
- Corona Lopez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829526, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: ESPECTACULOS COROONAA SL
Socio Único
- Corona Lopez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829526, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: MARKETING Y GESTION BECCARA SL
Apoderado
- Corona Lopez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 169, S 8, H GR 28533, I/A 4 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-18
Empresa: K. Z. GRANADA SL
Administrador Unico
- Corona Lopez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 92, S 8, H GR 25784, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-18
Información de CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONA LOPEZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos