COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
Informe ejecutivo de COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAYNA SL | Presidente | 10/02/2023 | |
MARCO VETGRUP SLP | Administrador Solidario | 05/04/2016 | |
FAYNA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/08/2014 | |
FAYNA SL | Consejero | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
Empresa: FAYNA SL
Presidente
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 222, S 8, H M 36041, I/A 7 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: FAYNA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 222, S 8, H M 36041, I/A 7 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Administrador Solidario
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
- Medina Bonilla Yolanda Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36705 , F 124, S 8, H M 657946, I/A 2 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Administrador Solidario
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
- Medina Bonilla Yolanda Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36705 , F 121, S 8, H M 657946, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Empresa: MARCO VETGRUP SL
Administrador Solidario
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38276 , F 216, S 8, H B 320031, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Empresa: FAYNA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
- Verdugo Martinez Fayna
- Verdugo Martinez Joaquin-doramas
- Verdugo Martinez Juan Francisco
- Verdugo Martinez Lide Isabel
- Verdugo Martinez Miren Aranzazu
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 221, S 8, H M 36041, I/A 5 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: VITAVAL SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Cascallar Pascual De Pobil Arantxa
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
- Garcia Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27364 , F 119, S 8, H M 493113, I/A 2 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Empresa: VITAVAL SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Cascallar Pascual De Pobil Arantxa
- Coromoto Verdugo Martinez Belen
- Garcia Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27364 , F 117, S 8, H M 493113, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Información de COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN
Mostramos los datos de COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMOTO VERDUGO MARTINEZ BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos