COROMINAS VILA ENRIQUE
Informe ejecutivo de COROMINAS VILA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COROMINAS VILA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAPOR VILA FUSTE SL | Administrador Solidario | 02/06/2015 | |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | MRO.COMS.CTR | 13/07/2009 | |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | PRE.COMS.CTR | 13/07/2009 | |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | COM.AUD.CTRL | 26/06/2009 | |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | Consejero | 26/06/2009 | |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | PRE.COM.A.YC | 22/12/2008 | |
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA | MRO.COMS.SEQ | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE COROMINAS VILA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS VILA ENRIQUE
Empresa: VAPOR VILA FUSTE SL
Administrador Solidario
- Corominas Vila Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 210, S 8, H B 217471, I/A 4 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Consejero
MRO.COMS.CTR
- Colom Rosich Elvira
- Corominas Vila Enrique
- Guardia Canela Josep Delfin
- Pallas Guasch Santiago
- Pamies Sola Marti
MRO.COMS.O.S
PRE.COMS.CTR
- Corominas Vila Enrique
SUPL.COM.CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40935 , F 160, S 8, H B 5614, I/A 1717 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-08
Empresa: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
COM.AUD.CTRL
- Corominas Vila Enrique
Consejero
- Corominas Vila Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41268 , F 53, S 8, H B 16971, I/A 752 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Empresa: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
PRE.COM.A.YC
- Corominas Vila Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40633 , F 51, S 8, H B 16971, I/A 744 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
MRO.COMS.SEQ
- Bernard Guirkinger
- Corominas Vila Enrique
- Mercader Miro Jorge
- Raventos Negra Manuel
- Simon Grimaldos Angel
PRE.COMS.SEQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 45, S 8, H B 16487, I/A 1537 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Información de COROMINAS VILA ENRIQUE
Mostramos los datos de COROMINAS VILA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS VILA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos