COROMINAS SALVADOR MARC
Informe ejecutivo de COROMINAS SALVADOR MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COROMINAS SALVADOR MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOINSTEC SL | Administrador Solidario | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE COROMINAS SALVADOR MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS SALVADOR MARC
Empresa: ECOINSTEC SL
Administrador Solidario
- Corominas Salvador Marc
- Satorres Planas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45730 , F 218, S 8, H B 497130, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: EAGLE HERITAGE SL
Administrador Unico
- Corominas Salvador Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41733 , F 52, S 8, H B 394928, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
Empresa: EAGLE HERITAGE SL
Administrador Unico
- Corominas Salvador Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41733 , F 45, S 8, H B 394928, I/A 1 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Información de COROMINAS SALVADOR MARC
Mostramos los datos de COROMINAS SALVADOR MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS SALVADOR MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos