COROMINAS MARTINEZ OLGA
Informe ejecutivo de COROMINAS MARTINEZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COROMINAS MARTINEZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COROMINES ESTUDI JURIDIC SLP | Administrador Solidario | 23/11/2012 | |
PROS ASESORES JURIDICOS Y CONTABLES SLP | Administrador Unico | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE COROMINAS MARTINEZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS MARTINEZ OLGA
Empresa: ACOA GESTION EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Corominas Martinez Olga
- Sanchez Sanchez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 212, S 8, H B 290058, I/A 14 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-08
Empresa: ORIOLA ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Corominas Martinez Olga
- Ferrero Fox Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 170, S 8, H B 326941, I/A 8 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: ORIOLA ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Corominas Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 170, S 8, H B 326941, I/A 8 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
- Corominas Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43160 , F 72, S 8, H B 424778, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-08
Empresa: ORIOLA ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Corominas Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 170, S 8, H B 326941, I/A 7 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Empresa: ORIOLA ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Corominas Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 169, S 8, H B 326941, I/A 6 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Información de COROMINAS MARTINEZ OLGA
Mostramos los datos de COROMINAS MARTINEZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS MARTINEZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos