COROMINAS HERBERG RICARDO
Informe ejecutivo de COROMINAS HERBERG RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COROMINAS HERBERG RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGINATION AND SOLUTIONS 2012 SL | Administrador Unico | 23/05/2012 |
VINCULACIONES DE COROMINAS HERBERG RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS HERBERG RICARDO
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 205, S 8, H M 433011, I/A 19 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 43, S 8, H M 192010, I/A 55 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 196, S 8, H M 199514, I/A 71 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: IMAGINATION AND SOLUTIONS 2012 SL
Administrador Unico
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43194 , F 58, S 8, H B 426354, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 39, S 8, H M 192010, I/A 47 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 39, S 8, H M 192010, I/A 47 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 201, S 8, H M 433011, I/A 12 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Apoderado
- Corominas Herberg Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25275 , F 207, S 8, H M 199514, I/A 50 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Información de COROMINAS HERBERG RICARDO
Mostramos los datos de COROMINAS HERBERG RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS HERBERG RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos