CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
Informe ejecutivo de CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION CULTURAL SA | Consejero | 25/06/2010 |
VINCULACIONES DE CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
- Barras Garcia Maria Del Carmen
- Casero Palmero Rocio
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
- De La Iglesia Soga Rosario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36642 , F 143, S 8, H M 60166, I/A 44 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
Presidente
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36642 , F 141, S 8, H M 60166, I/A 41 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
- Cosano Lacasta Montserrat
- De La Iglesia Soga Rosario
Presidente
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36642 , F 140, S 8, H M 60166, I/A 39 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Presidente
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28417 , F 221, S 8, H M 60166, I/A 35 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16037 , F 225, S 8, H M 60166, I/A 28 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16037 , F 225, S 8, H M 60166, I/A 28 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Empresa: CORPORACION CULTURAL SA
Consejero
Presidente
- Coro Gonzalez Lamuño Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16037 , F 225, S 8, H M 60166, I/A 26 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Información de CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN
Mostramos los datos de CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORO GONZALEZ LAMUÑO MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos