CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
Informe ejecutivo de CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUMARDONGO SOLAR SL | Apoderado Solidario | 07/06/2023 | |
PUMARDONGO SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 07/06/2023 | |
SAGA INVERSIONES CANTABRICO SL | Apoderado | 11/10/2022 | |
MONTAJES Y TRABAJOS OCCIDENTE SL | Administrador Solidario | 23/06/2021 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA | Administrador Unico | 18/12/2020 | |
IMSA NAVAL SL | Apoderado | 19/05/2020 | |
TUBERIA Y MONTAJES CANTABRICO SRL | Administrador Unico | 06/05/2019 | |
INVERSIONES MARCRISMA SL | Administrador Unico | 03/01/2018 | |
ALCOGAR CANTABRICO SL | Apoderado | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
Empresa: PUMARDONGO SOLAR SL
Apoderado Mancomunado
- Bodoque Cano Oscar
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
- Fernandez Tresgallo Gustavo Adolfo
- Garcia-abad Martinez Javier
- Garcia Alonso Jose Javier
- Ureña Lopez Antonio
Apoderado Solidario
- Bodoque Cano Oscar
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
- Fernandez Tresgallo Gustavo Adolfo
- Garcia-abad Martinez Javier
- Garcia Alonso Jose Javier
- Ureña Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4515 , F 199, S 8, H AS 60017, I/A 3 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-33
Empresa: SAGA INVERSIONES CANTABRICO SL
Apoderado
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4451 , F 94, S 8, H AS 57740, I/A 2 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-33
Empresa: MONTAJES Y TRABAJOS OCCIDENTE SL
Administrador Solidario
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
- Garcia Alonso Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 64, S 8, H LU 20709, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-27
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Administrador Unico
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 177, S 8, H AS 31372, I/A 14 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-33
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Consejero Delegado
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
- Garcia Alonso Eva
- Garcia Alonso Jose Javier
Presidente
Secretario
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 177, S 8, H AS 31372, I/A 14 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-33
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Consejero Delegado
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 34, S 8, H AS 31372, I/A 11 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-33
Empresa: IMSA NAVAL SL
Apoderado
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 159, S 8, H AS 51130, I/A 5 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-33
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Consejero
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
- Garcia Alonso Jose Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 34, S 8, H AS 31372, I/A 10 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-33
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Consejero
Secretario
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 34, S 8, H AS 31372, I/A 10 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-33
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CANDIN SA
Consejero Delegado
- Coro Gonzalez Lamuño Enrique
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 34, S 8, H AS 31372, I/A 10 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-33
VER MAS ACTOS
Información de CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE
Mostramos los datos de CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORO GONZALEZ LAMUÑO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos