CORNET SOLER CAYETANO
Informe ejecutivo de CORNET SOLER CAYETANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORNET SOLER CAYETANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | Apoderado | 14/05/2013 | |
CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | Consejero | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE CORNET SOLER CAYETANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORNET SOLER CAYETANO
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bertran Damian Juan Antonio
- Cornet Soler Cayetano
- Martinez Perez Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 224, S 8, H M 346062, I/A 18 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bertran Damian Juan Antonio
- Cornet Soler Cayetano
- Martinez Perez Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 220, S 8, H M 346062, I/A 12 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 217, S 8, H M 346062, I/A 11 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Apoderado
- Bertran Damian Juan Antonio
- Cornet Soler Cayetano
- Martinez Perez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 217, S 8, H M 346062, I/A 11 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Apoderado
- Bertran Damian Juan Antonio
- Cornet Soler Cayetano
- Martinez Perez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 213, S 8, H M 346062, I/A 9 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
Consejero
- Bertran Damian Juan Antonio
- Cornet Soler Cayetano
- Martinez Perez Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19675 , F 212, S 8, H M 346062, I/A 8 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Información de CORNET SOLER CAYETANO
Mostramos los datos de CORNET SOLER CAYETANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORNET SOLER CAYETANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos