CORNELIUS MARC
Informe ejecutivo de CORNELIUS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORNELIUS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Apoderado | 18/09/2024 | |
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Apoderado | 12/09/2024 | |
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA | Apoderado | 06/09/2024 | |
CEPSA TRADING SA | Apoderado | 18/11/2023 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado | 31/10/2023 |
VINCULACIONES DE CORNELIUS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORNELIUS MARC
Empresa: CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65818, I/A 329 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65818, I/A 328 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 244518, I/A 198 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 244518, I/A 197 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: CEPSA TRADING SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44968 , F 135, S 8, H M 550828, I/A 141 (18/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: CEPSA TRADING SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44968 , F 134, S 8, H M 550828, I/A 140 (18/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44529 , F 134, S 8, H M 12689, I/A 3067 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado
- Cornelius Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44529 , F 134, S 8, H M 12689, I/A 3066 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Información de CORNELIUS MARC
Mostramos los datos de CORNELIUS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORNELIUS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos