CORDON MARTINEZ JOSE
Informe ejecutivo de CORDON MARTINEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORDON MARTINEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLUS PRINT CENTRO DE PRODUCCION SL | Presidente | 24/05/2023 | |
PLUS PRINT CENTRO DE PRODUCCION SL | Consejero | 24/05/2023 | |
PLUS PRINT CENTRO DE PRODUCCION SL | Consejero Delegado | 24/05/2023 | |
FISEL PRINTER PLUS SL | Consejero | 18/01/2023 | |
FISEL PRINTER PLUS SL | Presidente | 18/01/2023 | |
FISEL PRINTER PLUS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/01/2023 | |
FISELGRAF SL | Consejero | 19/12/2022 | |
FISELGRAF SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2022 | |
FISELGRAF SL | Presidente | 19/12/2022 | |
CONTROL TREINTA SL | Administrador Solidario | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE CORDON MARTINEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDON MARTINEZ JOSE
Empresa: PLUS PRINT CENTRO DE PRODUCCION SL
Consejero Delegado
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Consejero
- Cordon Martinez Antonio
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Presidente
- Cordon Martinez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 40, S 8, H M 795996, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: FISEL PRINTER PLUS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cordon Martinez Antonio
- Cordon Martinez Jose
Consejero
- Cordon Martinez Antonio
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Presidente
- Cordon Martinez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44588 , F 31, S 8, H M 785403, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: FISELGRAF SL
Consejero Delegado Solidario
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Consejero
- Cordon Martinez Antonio
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Presidente
- Cordon Martinez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 78, S 8, H M 61984, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: FISELGRAF SL
Administrador Solidario
- Cordon Martinez Antonio
- Cordon Martinez Jose
- Herrera Garcia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25129 , F 78, S 8, H M 61984, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: CONTROL TREINTA SL
Administrador Solidario
- Campeño Mora Maria Inmaculada
- Cordon Martinez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26387 , F 70, S 8, H M 475514, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-28
Información de CORDON MARTINEZ JOSE
Mostramos los datos de CORDON MARTINEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDON MARTINEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos