CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
Informe ejecutivo de CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARO DE RESTAURACION SA | Administrador Unico | 04/08/2022 | |
RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA | Administrador Unico | 16/05/2019 |
VINCULACIONES DE CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
Empresa: RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 18975, I/A 9 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-11
Empresa: FARO DE RESTAURACION SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 53, S 8, H CA 20339, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-11
Empresa: RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 113, S 8, H CA 18975, I/A 8 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-11
Empresa: RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 113, S 8, H CA 18975, I/A 8 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-11
Empresa: RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 112, S 8, H CA 18975, I/A 5 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-11
Empresa: RESTAURANTE EL FARO DE EL PUERTO SA
Administrador Unico
- Cordoba Serrano Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 112, S 8, H CA 18975, I/A 5 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-11
Información de CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE
Mostramos los datos de CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDOBA SERRANO FERNANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos