CORDEU LARREA MAXIMO
Informe ejecutivo de CORDEU LARREA MAXIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORDEU LARREA MAXIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL | Liquidador Solidario | 21/02/2020 | 21/02/2020 |
ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL | Presidente | 21/02/2020 | |
ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL | Consejero | 21/02/2020 | |
ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL | Apoderado | 01/07/2016 | 21/02/2020 |
EUROCAUCHOS CANA SL | Liquidador Mancomunado | 10/06/2015 | 19/03/2018 |
EUROCAUCHOS CANA SL | Presidente | 10/06/2015 | |
EUROCAUCHOS CANA SL | Consejero | 10/06/2015 |
VINCULACIONES DE CORDEU LARREA MAXIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDEU LARREA MAXIMO
Empresa: ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL
Liquidador Solidario
- Cordeu Larrea Benjamin
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 29, S 8, H NA 14047, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-31
Empresa: ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL
Apoderado
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 29, S 8, H NA 14047, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-31
Empresa: ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL
Consejero
- Ayesa Larrea Jose
- Ayesa Larrea Pedro
- Cordeu Larrea Benjamin
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Liquidador Solidario
- Cordeu Larrea Benjamin
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Presidente
- Cordeu Larrea Maximo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 29, S 8, H NA 14047, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-31
Empresa: EUROCAUCHOS CANA SL
Liquidador Mancomunado
- Ayesa Larrea Jose
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 220, S 8, H NA 13913, I/A 8 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-31
Empresa: ESPUMAS Y COMERCIO DE PAMPLONA SL
Apoderado
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 28, S 8, H NA 14047, I/A 6 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-31
Empresa: EUROCAUCHOS CANA SL
Liquidador Mancomunado
- Ayesa Larrea Jose
- Cordeu Larrea Maximo
- Turrillas Irigoyen Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 220, S 8, H NA 13913, I/A 7 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-31
Empresa: EUROCAUCHOS CANA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Cordeu Larrea Maximo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 220, S 8, H NA 13913, I/A 7 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-31
Información de CORDEU LARREA MAXIMO
Mostramos los datos de CORDEU LARREA MAXIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDEU LARREA MAXIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos