CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
Informe ejecutivo de CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACORSA SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
FACORSA SL | Apoderado | 26/02/2021 | |
FACORSA SL | Apoderado | 23/01/2017 | |
FACORSA SL | Apoderado | 24/09/2012 | |
SALESMAN PROPERTY REAL ESTATE SL | Apoderado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
Empresa: FACORSA SL
Administrador Unico
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 118, S 8, H M 73963, I/A 38 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Liquidador
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 180, S 8, H M 559996, I/A 6 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: FACORSA SL
Apoderado
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 118, S 8, H M 73963, I/A 37 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: FACORSA SL
Apoderado
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 115, S 8, H M 73963, I/A 32 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Apoderado Mancomunado
- Cordero Sanchez Fernando Jose
- Cordero Sanchez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 178, S 8, H M 559996, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: FACORSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cordero Ruiz Antonio
- Cordero Sanchez Antonio
- Cordero Sanchez Emilio
- Cordero Sanchez Fernando Jose
- Cordero Sanchez Juan Francisco
- Cordero Sanchez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 114, S 8, H M 73963, I/A 30 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: FACORSA SL
Apoderado
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 113, S 8, H M 73963, I/A 28 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Empresa: FACORSA SL
Consejero
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 112, S 8, H M 73963, I/A 26 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Empresa: FACORSA SL
Apoderado
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13194 , F 196, S 8, H M 73963, I/A 22 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: SALESMAN PROPERTY REAL ESTATE SL
Apoderado
- Cordero Ruiz Antonio
- Cordero Sanchez Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21360 , F 60, S 8, H M 379676, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE
Mostramos los datos de CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDERO SANCHEZ FERNANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos