CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A C NIELSEN COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 25/06/2021 | |
NIELSEN SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 25/06/2021 | |
A C NIELSEN COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 19/05/2021 | |
NIELSEN SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2021 | |
ASEE NIELSEN HOLDING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2021 | |
A C NIELSEN COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2021 | |
ASEE NIELSEN HOLDING SPAIN SL | Apoderado | 19/09/2018 | |
ASEE NIELSEN HOLDING SPAIN SL | Presidente | 19/09/2018 | |
ASEE NIELSEN HOLDING SPAIN SL | Consejero | 19/09/2018 | |
A C NIELSEN COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
Empresa: A C NIELSEN COMPANY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41448 , F 160, S 8, H M 45009, I/A 145 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: NIELSEN SERVICES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 185, S 8, H M 172854, I/A 30 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: NIELSEN SERVICES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 184, S 8, H M 172854, I/A 29 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: ASEE NIELSEN HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34255 , F 143, S 8, H M 206955, I/A 50 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: A C NIELSEN COMPANY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32934 , F 29, S 8, H M 45009, I/A 144 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: NIELSEN SPORTS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calderon Rodriguez Francisco Javier
- Cordero Rodriguez Cristina
Apoderado Solidario
Consejero
- Cordero Rodriguez Cristina
Presidente
- Cordero Rodriguez Cristina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 186, S 8, H B 296025, I/A 25 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: NIELSEN MEDIA SERVICES SPAIN SL
Apoderado
- Atar Ertan
- Calderon Rodriguez Francisco Javier
- Cordero Rodriguez Cristina
- De Vos Jacob
- Gomez Sucerquia Diego Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 144, S 8, H M 713475, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: NIELSEN MEDIA SERVICES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 143, S 8, H M 713475, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: NIELSEN SPORTS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calderon Rodriguez Francisco Javier
- Cordero Rodriguez Cristina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 185, S 8, H B 296025, I/A 24 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: NIELSEN SPORTS ESPAÑA SL
Consejero
- Alexander James Richards
- Amich Llacuna Ramon
- Cordero Rodriguez Cristina
Presidente
- Cordero Rodriguez Cristina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 184, S 8, H B 296025, I/A 23 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
VER MAS ACTOS
Información de CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA
Mostramos los datos de CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDERO RODRIGUEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos