CORDERO DE PAZ EUNICE
Informe ejecutivo de CORDERO DE PAZ EUNICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORDERO DE PAZ EUNICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUVAL CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES SL | Administrador Solidario | 13/01/2022 | |
SUVAL CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES SL | Apoderado | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE CORDERO DE PAZ EUNICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDERO DE PAZ EUNICE
Administrador Solidario
- Cordero De Paz Eunice
- Cordero De Paz Gracia
- Fajardo Perez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263 , F 210, S 8, H VA 19363, I/A 5 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-47
Apoderado
- Cordero De Paz Eunice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263 , F 209, S 8, H VA 19363, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-47
Administrador Unico
- Cordero De Paz Eunice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263 , F 209, S 8, H VA 19363, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-47
Información de CORDERO DE PAZ EUNICE
Mostramos los datos de CORDERO DE PAZ EUNICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDERO DE PAZ EUNICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos