CORDERO ALVAREZ PABLO
Informe ejecutivo de CORDERO ALVAREZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORDERO ALVAREZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/12/2017 | 26/07/2018 |
VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 01/03/2011 | 28/05/2013 |
VINCULACIONES DE CORDERO ALVAREZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDERO ALVAREZ PABLO
Empresa: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cordero Alvarez Pablo
- Spinola Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 112, S 8, H M 105670, I/A 647 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Empresa: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cordero Alvarez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 89, S 8, H M 105670, I/A 609 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Empresa: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Cordero Alvarez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 72, S 8, H M 105670, I/A 572 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Cordero Alvarez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 57, S 8, H M 105670, I/A 547 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Información de CORDERO ALVAREZ PABLO
Mostramos los datos de CORDERO ALVAREZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDERO ALVAREZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos