CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Consejero Delegado Solidario | 30/05/2022 | |
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Vicepresidente | 30/05/2022 | |
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Vicepresidente | 21/07/2016 | |
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Consejero Delegado Solidario | 25/07/2013 | |
ELCANO GAS TRANSPORT SA | Consejero Delegado | 13/11/2012 | |
ELCANO GAS TRANSPORT SA | Presidente | 03/08/2012 | |
ELCANO GAS TRANSPORT SA | Consejero | 03/08/2012 | |
ELCANO PRODUCT TANKERS 1 SA | Presidente | 28/10/2011 | |
ELCANO PRODUCT TANKERS 1 SA | Consejero Delegado | 28/10/2011 | |
ELCANO PRODUCT TANKERS 1 SA | Consejero | 28/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Empresa: ELCANO GAS TRANSPORT SA
Consejero Delegado
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Consejero
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Presidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 2, S 8, H GC 22654, I/A 32 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-35
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Silveira Cañizares Jose
Presidente
Vicepresidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 80, S 8, H M 46862, I/A 333 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Consejero
- Arana Arechabala Juan Manuel
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Martin Alonso Maria Del Rosario
- Mendez Martinez Constantino
- Silveira Cañizares Jose
- Silveira Martin Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 79, S 8, H M 46862, I/A 332 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: ELCANO PRODUCT TANKERS 1 SA
Consejero Delegado
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Consejero
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Presidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 12, S 8, H GC 27073, I/A 28 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-35
Empresa: ELCANO PRODUCT TANKERS 2 SA
Consejero Delegado
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Consejero
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Presidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 218, S 8, H GC 22653, I/A 26 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-35
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Silveira Cañizares Jose
Presidente
Vicepresidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 74, S 8, H M 46862, I/A 321 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 74, S 8, H M 46862, I/A 320 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: ELCANO GAS TRANSPORT SA
Consejero Delegado
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Consejero
- Baura De La Peña Jose Antonio
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Monet Ruiz Ibarra Ricardo
Presidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 130, S 8, H GC 22654, I/A 26 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-35
Empresa: ELCANO PRODUCT TANKERS 1 SA
Consejero Delegado
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Consejero
- Baura De La Peña Jose Antonio
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Monet Ruiz Ibarra Ricardo
Presidente
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 10, S 8, H GC 27073, I/A 23 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-35
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cordeiro Rodriguez Juan Manuel
- Silveira Cañizares Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 69, S 8, H M 46862, I/A 314 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
VER MAS ACTOS
Información de CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDEIRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos