CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
Informe ejecutivo de CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTEBUR DOS SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
CASTEBUR UNO SL | Apoderado | 23/05/2022 |
VINCULACIONES DE CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
Empresa: CASTEBUR DOS SL
Apoderado
- Corcostegui Crespo Alberto
- Corcostegui Crespo Gonzalo
- Corcostegui Crespo Iñigo
- Corcostegui Crespo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 39, S 8, H BI 31448, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-48
Empresa: CASTEBUR UNO SL
Apoderado
- Corcostegui Crespo Alberto
- Corcostegui Crespo Gonzalo
- Corcostegui Crespo Iñigo
- Corcostegui Crespo Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 26, S 8, H BI 31447, I/A 6 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-48
Empresa: BILBOFTAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Corcostegui Crespo Iñigo
- Duran De La Colina Juan Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 210, S 8, H BI 14989, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-48
Empresa: BILBOFTAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Corcostegui Crespo Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 210, S 8, H BI 14989, I/A 7 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Empresa: BILBOFTAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 202, S 8, H BI 14989, I/A 3 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-48
Información de CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO
Mostramos los datos de CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORCOSTEGUI CRESPO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos