CORCOLL MORALES ALICIA
Informe ejecutivo de CORCOLL MORALES ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORCOLL MORALES ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SANTA LEOCADIA SL | Administrador Unico | 22/12/2020 | |
ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA | Administrador Solidario | 24/05/2019 | |
RIUBAR 2003 SA | Administrador Solidario | 24/05/2019 | |
ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA | Administrador Solidario | 22/05/2014 | |
RIUBAR 2003 SA | Administrador Solidario | 22/05/2014 | |
ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA | Administrador Solidario | 10/08/2009 | |
RIUBAR 2003 SA | Administrador Solidario | 08/07/2009 |
VINCULACIONES DE CORCOLL MORALES ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORCOLL MORALES ALICIA
Empresa: INVERSIONES SANTA LEOCADIA SL
Administrador Unico
- Corcoll Morales Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47579 , F 8, S 8, H B 556147, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: RIUBAR 2003 SA
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36304 , F 219, S 8, H B 279032, I/A 5 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36298 , F 42, S 8, H B 28345, I/A 25 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: RIUBAR 2003 SA
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36304 , F 218, S 8, H B 279032, I/A 4 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36298 , F 42, S 8, H B 28345, I/A 24 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: LODIZ 2009 SL
Liquidador
- Corcoll Morales Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41398 , F 21, S 8, H B 392759, I/A 2 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
Empresa: LODIZ 2009 SL
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41398 , F 21, S 8, H B 392759, I/A 2 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
Empresa: LODIZ 2009 SL
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41398 , F 19, S 8, H B 392759, I/A 1 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA
Administrador Solidario
- Corcoll Morales Alicia
- Lopez Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36298 , F 42, S 8, H B 28345, I/A 23 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-08
Empresa: ARTICULOS INFANTILES ALICIA SA
Administrador Unico
- Corcoll Morales Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36298 , F 42, S 8, H B 28345, I/A 23 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-08
VER MAS ACTOS
Información de CORCOLL MORALES ALICIA
Mostramos los datos de CORCOLL MORALES ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORCOLL MORALES ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos