CORCOBA ESCUREDO ANDRES
Informe ejecutivo de CORCOBA ESCUREDO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORCOBA ESCUREDO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGERADIO SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2014 | 04/05/2016 |
INGERADIO SL | Administrador Mancomunado | 31/05/2011 | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE CORCOBA ESCUREDO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORCOBA ESCUREDO ANDRES
Empresa: INGERADIO SL
Administrador Mancomunado
- Charro Maceda Juan Carlos
- Corcoba Escuredo Andres
- Nistal Franco Luis Manuel
- Tagarro Quintanilla Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 204, S 8, H LE 20896, I/A 6 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-24
Empresa: INGERADIO SL
Administrador Mancomunado
- Corcoba Escuredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 203, S 8, H LE 20896, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-24
Empresa: INGERADIO SL
Administrador Mancomunado
- Corcoba Escuredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 203, S 8, H LE 20896, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-24
Empresa: INGERADIO SL
Administrador Mancomunado
- Charro Maceda Juan Carlos
- Corcoba Escuredo Andres
- Jato Merayo Pedro Manuel
- Nistal Franco Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 203, S 8, H LE 20896, I/A 3 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-24
Información de CORCOBA ESCUREDO ANDRES
Mostramos los datos de CORCOBA ESCUREDO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORCOBA ESCUREDO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos