CORBETO GALL SERGIO
Informe ejecutivo de CORBETO GALL SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORBETO GALL SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOKIE BOX SL | Apoderado | 25/03/2013 | 09/11/2015 |
COOKIE BOX SL | Presidente | 16/01/2013 | 09/11/2015 |
COOKIE BOX SL | Consejero | 16/01/2013 | 09/11/2015 |
COOKIE BOX SL | Apoderado | 16/01/2013 | 25/03/2013 |
COOKIE BOX SL | Administrador Unico | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE CORBETO GALL SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORBETO GALL SERGIO
Empresa: COOKIE BOX SL
Apoderado
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 125, S 8, H B 375359, I/A 14 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-08
Empresa: COOKIE BOX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
- Ruperti Salvany Buenaventura
Presidente
- Corbeto Gall Sergio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 125, S 8, H B 375359, I/A 13 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-08
Empresa: COOKIE BOX SL
Apoderado
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
- Monfort Villarroya Norbert
- Ortuño Romagosa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40796 , F 95, S 8, H B 375359, I/A 3 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: COOKIE BOX SL
Apoderado
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
- Monfort Villarroya Norbert
- Ortuño Romagosa Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40796 , F 95, S 8, H B 375359, I/A 3 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: COOKIE BOX SL
Apoderado
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
- Monfort Villaroya Norbert
- Ortuño Romagosa Javier
Consejero
- Andreu Bustamante Carlos
- Corbeto Gall Sergio
- Monfort Villarroya Norbert
- Ortuño Romagosa Javier
Presidente
- Corbeto Gall Sergio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40796 , F 94, S 8, H B 375359, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Empresa: COOKIE BOX SL
Administrador Unico
- Corbeto Gall Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40796 , F 94, S 8, H B 375359, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Información de CORBETO GALL SERGIO
Mostramos los datos de CORBETO GALL SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORBETO GALL SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos