COQUET CHARLES MARIE JEAN
Informe ejecutivo de COQUET CHARLES MARIE JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COQUET CHARLES MARIE JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROCODESA SA | Presidente | 29/07/2014 | |
INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROCODESA SA | Consejero | 29/07/2014 | |
INTERNACIONAL EDIFICADORA SA | Apoderado | 01/02/2012 | |
INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROCODESA SA | Consejero Delegado | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE COQUET CHARLES MARIE JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COQUET CHARLES MARIE JEAN
Consejero Delegado
Consejero
- Coquet Charles Marie Jean
- Coquet Richard Jean Ives
- Gago Perez Miguel
Presidente
- Coquet Charles Marie Jean
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 179, S 8, H M 45376, I/A 24 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Empresa: INTERNACIONAL EDIFICADORA SA
Apoderado
- Coquet Charles Marie Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16602 , F 211, S 8, H M 43666, I/A 53 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Consejero Delegado
- Coquet Charles Marie Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 178, S 8, H M 45376, I/A 22 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Información de COQUET CHARLES MARIE JEAN
Mostramos los datos de COQUET CHARLES MARIE JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COQUET CHARLES MARIE JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos