COQUE AVILA MARIA DEL SOL
Informe ejecutivo de COQUE AVILA MARIA DEL SOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COQUE AVILA MARIA DEL SOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIER & COQ INVESTMENT SL | Consejero Delegado | 21/05/2015 | 15/03/2017 |
VIER & COQ INVESTMENT SL | Presidente | 04/02/2014 | 15/03/2017 |
VIER & COQ INVESTMENT SL | Consejero | 04/02/2014 | 15/03/2017 |
VIER & COQ INVESTMENT SL | Consejero Delegado | 04/02/2014 | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE COQUE AVILA MARIA DEL SOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COQUE AVILA MARIA DEL SOL
Empresa: VIER & COQ INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Coque Avila Maria Del Sol
Consejero
- Coque Avila Maria Del Sol
- Garcia Dorvier Mauricio
- Sanchez San Venancio Carlos
Presidente
- Coque Avila Maria Del Sol
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 29, S 8, H M 574331, I/A 4 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
Empresa: VIER & COQ INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Coque Avila Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 29, S 8, H M 574331, I/A 3 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: VIER & COQ INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Coque Avila Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 28, S 8, H M 574331, I/A 2 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: VIER & COQ INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Coque Avila Maria Del Sol
Consejero
- Coque Avila Maria Del Sol
- Garcia Dorvier Mauricio
- Sanchez San Venancio Carlos
Presidente
- Coque Avila Maria Del Sol
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 25, S 8, H M 574331, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Información de COQUE AVILA MARIA DEL SOL
Mostramos los datos de COQUE AVILA MARIA DEL SOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COQUE AVILA MARIA DEL SOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos