CONTRERAS SANZ MACARIO
Informe ejecutivo de CONTRERAS SANZ MACARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS SANZ MACARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUENTE CL SL | Administrador Solidario | 02/09/2010 | 07/03/2014 |
PROYECTOS EL PARAMO SL | Administrador Unico | 17/09/2012 | |
PROYECTOS EL PARAMO SL | Liquidador | 17/09/2012 | 17/09/2012 |
NUEVAS EDIFICACIONES FUENTE DORADA SL | Administrador Unico | 22/06/2012 | |
NUEVAS EDIFICACIONES FUENTE DORADA SL | Liquidador | 22/06/2012 | 22/06/2012 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS SANZ MACARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS SANZ MACARIO
Empresa: PUENTE CL SL
Administrador Solidario
- Contreras Sanz Macario
- Leiva Rodriguez Mauricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 73, S 8, H VA 6716, I/A 8 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-47
Empresa: PROYECTOS EL PARAMO SL
Liquidador
- Contreras Sanz Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 127, S 8, H VA 13564, I/A 4 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-47
Empresa: PROYECTOS EL PARAMO SL
Administrador Unico
- Contreras Sanz Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 127, S 8, H VA 13564, I/A 4 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-47
Liquidador
- Contreras Sanz Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 118, S 8, H VA 12741, I/A 2 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-47
Administrador Unico
- Contreras Sanz Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 118, S 8, H VA 12741, I/A 2 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-47
Empresa: PUENTE CL SA
Administrador Solidario
- Contreras Sanz Macario
- Leiva Rodriguez Mauricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 72, S 8, H VA 6716, I/A 7 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-47
Información de CONTRERAS SANZ MACARIO
Mostramos los datos de CONTRERAS SANZ MACARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS SANZ MACARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos