CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
Informe ejecutivo de CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PAELLA COSTA BLANCA SL | Apoderado | 25/04/2024 | |
LA PAELLA COSTA BLANCA SL | Apoderado | 05/03/2024 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
Empresa: LA PAELLA COSTA BLANCA SL
Apoderado
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4623 , F 88, S 8, H A 186559, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-03
Empresa: LA PAELLA COSTA BLANCA SL
Apoderado
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4623 , F 88, S 8, H A 186559, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-03
Empresa: HISPANO SUIZA BIENES Y RAICES SL
Liquidador
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 208, S 8, H A 86723, I/A 3 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-03
Empresa: HISPANO SUIZA BIENES Y RAICES SL
Administrador Solidario
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
- Sauser Jean David
Liquidador
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 208, S 8, H A 86723, I/A 3 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-03
Empresa: HISPANO SUIZA BIENES Y RAICES SL
Administrador Solidario
- Contreras Salcedo Maria Gabriela
- Sauser Jean David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 208, S 8, H A 86723, I/A 2 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03
Información de CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA
Mostramos los datos de CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS SALCEDO MARIA GABRIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos