CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
Informe ejecutivo de CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS ENGELL SL | Administrador Unico | 13/03/2023 | |
MULTISERVICIOS ENGELL SL | Socio Unico | 13/03/2023 | |
SERVICIOS GENERALES SAHIRET SL | Apoderado | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
Empresa: MULTISERVICIOS ENGELL SL
Administrador Unico
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 140, S 8, H M 788967, I/A 1 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: MULTISERVICIOS ENGELL SL
Socio Único
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44812 , F 140, S 8, H M 788967, I/A 1 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: SERVICIOS GENERALES SAHIRET SL
Apoderado
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 162, S 8, H M 687299, I/A 6 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: SERVICIOS GENERALES SAHIRET SL
Administrador Unico
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 160, S 8, H M 687299, I/A 3 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: SERVICIOS GENERALES SAHIRET SL
Administrador Unico
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 157, S 8, H M 687299, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: SERVICIOS GENERALES SAHIRET SL
Socio Único
- Contreras Ruiz Yeisyret- Dalesca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 157, S 8, H M 687299, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Información de CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA
Mostramos los datos de CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS RUIZ YEISYRET- DALESCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos