CONTRERAS OLMEDO DIEGO
Informe ejecutivo de CONTRERAS OLMEDO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE CONTRERAS OLMEDO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITIGUDINA FV SL | Apoderado | 02/04/2009 | 27/04/2010 |
SOLGOMAR ENERGIA SL | Consejero | 13/04/2010 | |
SOLGOMAR ENERGIA SL | Secretario | 13/04/2010 | |
SOLGOMAR ENERGIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/04/2010 | |
EOLICA GALENOVA SL | Apoderado | 08/04/2010 | |
SOLARANA ENERGIA SL | Administrador Unico | 24/03/2010 | |
SOLNOVA ENERGIA SL | Administrador Unico | 24/03/2010 | |
SOLAQUI ENERGIA SL | Administrador Unico | 23/03/2010 | |
AZIMUT ENERGIA SL | Administrador Unico | 23/03/2010 | |
PLANASOL ENERGIA SL | Administrador Unico | 23/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CONTRERAS OLMEDO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS OLMEDO DIEGO
Empresa: VITIGUDINA FV SL
Apoderado
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27476 , F 147, S 8, H M 438623, I/A 11 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Empresa: SOLGOMAR ENERGIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Contreras Olmedo Diego
Secretario
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22807 , F 212, S 8, H M 408251, I/A 4 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: SOLGOMAR ENERGIA SL
Consejero
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22807 , F 211, S 8, H M 408251, I/A 3 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: EOLICA GALENOVA SL
Apoderado
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3002 , F 36, S 8, H C 36663, I/A 9 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-15
Empresa: SOLNOVA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22940 , F 44, S 8, H M 410839, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: PLANASOL ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22944 , F 183, S 8, H M 410929, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: AZIMUT ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22944 , F 163, S 8, H M 410927, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: SOLARANA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22944 , F 193, S 8, H M 410930, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: SOLAQUI ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 58, S 8, H M 410878, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: TORNASOL ENERGIA SL
Administrador Unico
- Contreras Olmedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22944 , F 173, S 8, H M 410928, I/A 2 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
VER MAS ACTOS
Información de CONTRERAS OLMEDO DIEGO
Mostramos los datos de CONTRERAS OLMEDO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS OLMEDO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos