CONTRERAS MUÑOZ JESUS
Informe ejecutivo de CONTRERAS MUÑOZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS MUÑOZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES INFORMATICAS SA | Administrador Unico | 03/05/2023 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS MUÑOZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS MUÑOZ JESUS
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 158, S 8, H B 58648, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 158, S 8, H B 58648, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 158, S 8, H B 58648, I/A 11 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 158, S 8, H B 58648, I/A 11 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 157, S 8, H B 58648, I/A 10 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Empresa: CREACIONES INFORMATICAS SA
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 157, S 8, H B 58648, I/A 10 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Empresa: AUDITORIA DE LEGALIDAD SL
Consejero Delegado
- Contreras Muñoz Jesus
- Del Bas Marfa Emilio
- Romero Nieto Antonio
Consejero
- Contreras Muñoz Jesus
- Del Bas Marfa Emilio
- Romero Nieto Antonio
Presidente
- Contreras Muñoz Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 151, S 8, H 313115, I/A 3 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de CONTRERAS MUÑOZ JESUS
Mostramos los datos de CONTRERAS MUÑOZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS MUÑOZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos