CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVEGARDEN 2020 SL | Socio Unico | 25/02/2020 | |
VIVEGARDEN 2020 SL | Administrador Unico | 25/02/2020 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
Empresa: OPTIMA LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43542 , F 151, S 8, H M 215366, I/A 39 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: VIVEGARDEN 2020 SL
Administrador Unico
- Contreras Muñoz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 150, S 8, H MA154952, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-29
Empresa: VIVEGARDEN 2020 SL
Socio Único
- Contreras Muñoz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 150, S 8, H MA154952, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-29
Empresa: GTI SOFTWARE Y NETWORKING SA
Apoderado
- Contreras Muñoz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13191 , F 161, S 8, H M 15807, I/A 70 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: GTI SOFTWARE Y NETWORKING SA
Apoderado
- Contreras Muñoz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13191 , F 144, S 8, H M 15807, I/A 51 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: OPTIMA LOGISTICS SL
Apoderado
- Contreras Muñoz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13292 , F 89, S 8, H M 215366, I/A 14 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Información de CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS MUÑOZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos