CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONARMI GESTION SL | Apoderado Solidario | 28/02/2024 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
Empresa: CONARMI GESTION SL
Apoderado Solidario
- Contreras Milian Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914, L 1474, F 37, S 8, H CS 47170, I/A 3 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-12
Empresa: PATRINVEST INVERSION SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Blasco Fuentes Antonio
- Contreras Milian Jose Luis
- Monfort Ramos Jorge Luis
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41618 , F 173, S 8, H M 577999, I/A 11 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: PATRINVEST INVERSION SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Contreras Milian Jose Luis
- Monfort Ramos Jorge Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32116 , F 109, S 8, H M 577999, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: PATRINVEST INVERSION SICAV
Consejero
- Contreras Milian Jose Luis
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32116 , F 106, S 8, H M 577999, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: CASTELLONENSE DE RECUPERACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Babiloni Llido Jose Ramon
- Babiloni Llido Raul
- Contreras Milian Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295, L 858, F 206, S 8, H CS 24609, I/A 4 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-12
Información de CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS
Mostramos los datos de CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS MILIAN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos