CONTRERAS LUZON MARIA MAR
Informe ejecutivo de CONTRERAS LUZON MARIA MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CONTRERAS LUZON MARIA MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES EDUCATIVOS SL | Consejero | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS LUZON MARIA MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS LUZON MARIA MAR
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES EDUCATIVOS SL
Consejero
- Cabezas Garcia Carina
- Contreras Luzon Maria Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31857 , F 49, S 8, H M 573275, I/A 11 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: MESSIS CORDOBA SA
Apoderado Mancomunado
- Contreras Luzon Maria Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
- Merodio Sotillo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 207, S 8, H CO 32153, I/A 8 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-14
Empresa: INPRODELAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Contreras Luzon Maria Mar
- Merodio Sotillo Maria Carmen
- Quintanilla Cruz Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 6, S 8, H CO 23357, I/A 9 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-14
Apoderado Mancomunado
- Contreras Luzon Maria Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 204, S 8, H S 13659, I/A 20 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-39
Empresa: CENTROS INFANTILES KID'S GARDEN SL
Administrador Unico
Representante
- Contreras Luzon Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 77, S 8, H M 533822, I/A 13 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: CENTROS INFANTILES KID'S GARDEN SL
Administrador Unico
Representante
- Contreras Luzon Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 75, S 8, H M 533822, I/A 9 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES EDUCATIVOS SL
Consejero
- Cabezas Garcia Carina
- Contreras Luzon Maria Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31857 , F 47, S 8, H M 573275, I/A 5 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES EDUCATIVOS SL
Consejero
- Contreras Luzon Maria Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
- De Torres Gimeno Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31857 , F 44, S 8, H M 573275, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Información de CONTRERAS LUZON MARIA MAR
Mostramos los datos de CONTRERAS LUZON MARIA MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS LUZON MARIA MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos