CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
Informe ejecutivo de CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEO LOGISTIC IBERIA SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
INMOBILIARIA LEROY MERLIN ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 25/07/2014 | |
LOPEZ-BREA JUSTO SA | Administrador Solidario | 11/01/2012 | |
ADEO HOLDING IBERIA SA | Apoderado | 20/07/2011 | |
LEROY MERLIN ESPAÑA SL | Apoderado | 20/07/2011 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
Empresa: LOPEZ-BREA JUSTO SA
Administrador Solidario
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Contreras Lopez-brea Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29503 , F 65, S 8, H M 530944, I/A 4 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: LOPEZ-BREA JUSTO SA
Administrador Solidario
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Contreras Lopez-brea Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29503 , F 65, S 8, H M 530944, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Apoderado Solidario
- Alonso Burgos Sonia
- Bleda Pardel Jorge
- Conejos Martin Pilar
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Cordero Rodriguez Zeltia
- Ordoñez Espinosa Paula
- Ostos Robina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 76, S 8, H TO 40884, I/A 7 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: BRICOLAJE BRICOMAN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arambarri Del Rey Borja
- Bada Fernandez Jose Manuel
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Garcia Gomez Javier
- Muñoz Ramirez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34037 , F 84, S 8, H M 387251, I/A 62 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Empresa: INMOBILIARIA LEROY MERLIN ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Alonso Burgos Sonia
- Bleda Pradel Jorge
- Contreras Lopez Brea Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 56, S 8, H M 582434, I/A 9 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Empresa: LOPEZ-BREA JUSTO SA
Administrador Solidario
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Contreras Lopez-brea Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29503 , F 64, S 8, H M 530944, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: LOPEZ-BREA JUSTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Contreras Lopez-brea Ismael
- Lopez-brea Justo Flora
- Lopez-brea Justo Julian-felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29503 , F 64, S 8, H M 530944, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: PROYECTOS AUMAY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Perez-ochoa Real Miguel
- Pizarro Vindel Jose Javier
- Trapero Silvestre Santiago
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25523 , F 2, S 8, H M 131168, I/A 38 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: GRUPO GEDECO AVANTIS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18130 , F 205, S 8, H M 313685, I/A 21 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Apoderado
- Callejas Cachero Damian
- Contreras Lopez Brea Enrique
- Garcia Arias Faustino
- Perez-ochoa Real Miguel
- Pizarro Vindel Jose Javier
- Trapero Silvestre Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22110 , F 211, S 8, H M 394414, I/A 10 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
VER MAS ACTOS
Información de CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE
Mostramos los datos de CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS LOPEZ BREA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos