CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DEPORTIVO VALLE LA OLIVA SL | Apoderado | 21/05/2014 | |
CENTRO DEPORTIVO JOAQUIN BLUME TORREJON SA | Apoderado | 16/05/2014 | |
FEGOAL 2000 SL | Apoderado | 23/07/2013 | |
INSTALACIONES SPORT GARDEN SL | Apoderado | 18/07/2013 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
Empresa: CENTRO DEPORTIVO VALLE LA OLIVA SL
Apoderado
- Contreras Lopez Barrajon Maria Jose
- Flores Martin Susana-paloma
- Peñas Gomez Lucas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31537 , F 73, S 8, H M 567555, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Apoderado
- Contreras Lopez Barrajon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11910 , F 74, S 8, H M 187040, I/A 13 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Apoderado
- Contreras Lopez Barrajon Maria Jose
- Flores Martin Susana-paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31843 , F 122, S 8, H M 573071, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Empresa: FEGOAL 2000 SL
Apoderado
- Contreras Lopez Barrajon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16632 , F 62, S 8, H M 283613, I/A 8 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: INSTALACIONES SPORT GARDEN SL
Apoderado
- Contreras Lopez Barrajon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 45, S 8, H M 547702, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Información de CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE
Mostramos los datos de CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS LOPEZ BARRAJON MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos