CONTRERAS LEIVA LOURDES
Informe ejecutivo de CONTRERAS LEIVA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS LEIVA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBEOLID SL | Administrador Solidario | 13/09/2019 | |
PUENTE CL SL | Administrador Unico | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS LEIVA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS LEIVA LOURDES
Empresa: URBEOLID SL
Administrador Solidario
- Contreras Leiva Lourdes
- Contreras Leiva Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 108, S 8, H VA 30915, I/A 1 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-47
Empresa: PUENTE CL SL
Administrador Unico
- Contreras Leiva Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 73, S 8, H VA 6716, I/A 9 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-47
Empresa: VIVIENDA & ENERGIA RENOVABLE SL
Administrador Unico
- Contreras Leiva Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 32, S 8, H VA 23667, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-47
Información de CONTRERAS LEIVA LOURDES
Mostramos los datos de CONTRERAS LEIVA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS LEIVA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos