CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
Informe ejecutivo de CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIDENT NAUTIC SL | Administrador Unico | 16/01/2019 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
Empresa: TRIDENT NAUTIC SL
Administrador Unico
- Contreras Gonzalez Joao Misael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 162, S 8, H PM 85760, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
Empresa: TRIDENT COVERS SL
Liquidador Solidario
- Contreras Gonzalez Joao Misael
- Petrasch Christian Erich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 141, S 8, H PM 82049, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-07
Empresa: TRIDENT COVERS SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Gonzalez Joao Misael
- Petrasch Christian Erich
Liquidador Solidario
- Contreras Gonzalez Joao Misael
- Petrasch Christian Erich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 141, S 8, H PM 82049, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-07
Empresa: TRIDENT COVERS SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Gonzalez Joao Misael
- Petrasch Christian Erich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 139, S 8, H PM 82049, I/A 1 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-07
Información de CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL
Mostramos los datos de CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS GONZALEZ JOAO MISAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos