CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA GRANADINA DEL LIBRO SL | Administrador Solidario | 14/06/2010 | 15/03/2024 |
DISTRIBUIDORA ALMERIENSE DEL LIBRO SL | Administrador Solidario | 03/03/2022 | |
DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DEL LIBRO SL | Administrador Solidario | 18/02/2020 | |
DISTRIBUIDORA GRANADINA DEL LIBRO SL | Administrador Unico | 14/06/2010 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
Empresa: DISTRIBUIDORA GRANADINA DEL LIBRO SL
Administrador Solidario
- Contreras Gimenez Jesus Maria
- Pazo Haro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979, L 1892, F 217, S 8, H MA 54234, I/A 4 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Administrador Solidario
- Contreras Gimenez Jesus Maria
- Pazo Haro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951, L 864, F 203, S 8, H MA 27544, I/A 5 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Empresa: DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DEL LIBRO SL
Administrador Solidario
- Contreras Gimenez Jesus Maria
- Pazo Haro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924, L 2835, F 122, S 8, H MA 16036, I/A 4 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-29
Empresa: DISTRIBUIDORA GRANADINA DEL LIBRO SL
Administrador Solidario
- Contreras Gimenez Jesus Maria
- Pazo Haro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979, L 1892, F 217, S 8, H MA 54234, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-29
Empresa: DISTRIBUIDORA GRANADINA DEL LIBRO SL
Administrador Unico
- Contreras Gimenez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979, L 1892, F 217, S 8, H MA 54234, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-29
Información de CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS GIMENEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos