CONTRERAS GALLEGO ANGEL
Informe ejecutivo de CONTRERAS GALLEGO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONTRERAS GALLEGO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW COOL BRANDS SL | Apoderado | 16/12/2011 | |
LA RANA MANAGEMENT SL | Apoderado | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS GALLEGO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS GALLEGO ANGEL
Empresa: LOLA RECORDS MUSIC COMPANY SL
Apoderado
- Contreras Gallego Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27489 , F 137, S 8, H M 495319, I/A 3 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Empresa: NEW COOL BRANDS SL
Apoderado
- Contreras Gallego Angel
- Silva Navarrete Monica Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29183 , F 151, S 8, H M 525399, I/A 2 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Empresa: LOLA RECORDS MUSIC COMPANY SL
Apoderado
- Contreras Gallego Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27489 , F 136, S 8, H M 495319, I/A 2 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: LA RANA MANAGEMENT SL
Apoderado
- Contreras Gallego Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14442 , F 54, S 8, H M 238732, I/A 6 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Información de CONTRERAS GALLEGO ANGEL
Mostramos los datos de CONTRERAS GALLEGO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS GALLEGO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos