CONTRERAS FIGUEROA CESAR
Informe ejecutivo de CONTRERAS FIGUEROA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS FIGUEROA CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTOS GENERALES SA | Apoderado | 27/11/2009 | 11/10/2019 |
GARCON SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 22/08/2019 | |
VEGA SAUCE SL | Apoderado | 10/05/2018 | |
OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTOS GENERALES SA | Presidente | 27/11/2009 | |
OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTOS GENERALES SA | Consejero Delegado | 27/11/2009 | |
OFICINA TECNICA DE ASESORAMIENTOS GENERALES SA | Consejero | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS FIGUEROA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS FIGUEROA CESAR
Apoderado
- Contreras Figueroa Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 131, S 8, H M 59797, I/A 36 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: GARCON SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Contreras Figueroa Cesar
- Garcia Sopeña Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22697 , F 119, S 8, H M 405998, I/A 2 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: VEGA SAUCE SL
Apoderado
- Contreras Figueroa Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18196 , F 4, S 8, H M 315036, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Consejero Delegado
- Contreras Figueroa Cesar
Consejero
- Contreras Figueroa Cesar
- Durango Castro Luis-miguel
- Garcia Sopeña Pedro Manuel
Presidente
- Contreras Figueroa Cesar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 126, S 8, H M 59797, I/A 27 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Apoderado
- Contreras Figueroa Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 127, S 8, H M 59797, I/A 28 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Información de CONTRERAS FIGUEROA CESAR
Mostramos los datos de CONTRERAS FIGUEROA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS FIGUEROA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos