CONTRERAS COBOS MANUEL
Informe ejecutivo de CONTRERAS COBOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONTRERAS COBOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTIGIS TURISTICO RESIDENCIAL SA | Secretario | 28/03/2019 | |
ARTIGIS TURISTICO RESIDENCIAL SA | Consejero Delegado Solidario | 28/03/2019 | |
ARTIGIS TURISTICO RESIDENCIAL SA | Consejero | 28/03/2019 | |
INNOVACION Y GESTION TECNICA DE EDIFICIOS SLP | Administrador Unico | 15/03/2017 | |
INNOVACION Y GESTION TECNICA DE EDIFICIOS SLP | Soc.Prof. | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS COBOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS COBOS MANUEL
Empresa: ARTIGIS TURISTICO RESIDENCIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Contreras Cobos Manuel
- Del Pino Sanchez Francisco
Consejero
- Contreras Cobos Manuel
- Del Pino Sanchez Francisco
- Torres Alvarez Emilio
Presidente
Secretario
- Contreras Cobos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 123, S 8, H GR 29252, I/A 9 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-18
Administrador Unico
- Contreras Cobos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 10, S 8, H GR 40564, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-18
Administrador Solidario
- Contreras Cobos Manuel
- Jimenez Bolivar Leonardo Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 10, S 8, H GR 40564, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-18
Administrador Solidario
- Contreras Cobos Manuel
- Jimenez Bolivar Leonardo Federico
Soc.Prof.
- Contreras Cobos Manuel
- Cruz Orantes Noemi
- Jimenez Bolivar Leonardo Federico
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 9, S 8, H GR 40564, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-18
Información de CONTRERAS COBOS MANUEL
Mostramos los datos de CONTRERAS COBOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS COBOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos