CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
Informe ejecutivo de CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTITUR SL | Administrador Unico | 01/03/2017 | 09/08/2023 |
ENTUR SL | Administrador Unico | 14/03/2017 | 09/08/2023 |
TURITRAVEL 2000 SL | Administrador Unico | 31/10/2016 | 03/07/2023 |
CONCATUR SL | Administrador Unico | 14/10/2016 | 03/07/2023 |
INVERLOBOS SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2017 | 10/07/2019 |
VINCULACIONES DE CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
Empresa: ENTUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 83, S 8, H IF 327, I/A 7 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-35
Empresa: MULTITUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 129, S 8, H IF 1937, I/A 10 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-35
Empresa: TURITRAVEL 2000 SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 215, S 8, H IF 2294, I/A 7 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-35
Empresa: CONCATUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 135, S 8, H IF 2187, I/A 5 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-35
Empresa: INVERLOBOS SL
Administrador Mancomunado
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 139, S 8, H IF 773, I/A 7 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-35
Empresa: ENTUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 82, S 8, H IF 327, I/A 5 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-35
Empresa: INVERLOBOS SL
Administrador Mancomunado
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
- INDUSTRIA DE LA PESCA CANARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 138, S 8, H IF 773, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-35
Empresa: MULTITUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 35, S 8, H IF 1937, I/A 8 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: TURITRAVEL 2000 SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 214, S 8, H IF 2294, I/A 5 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-35
Empresa: CONCATUR SL
Administrador Unico
- Consulting Turistico De Fuerteventura Sociedad Ano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 134, S 8, H IF 2187, I/A 3 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-35
Información de CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO
Mostramos los datos de CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSULTING TURISTICO DE FUERTEVENTURA SOCIEDAD ANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos