CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 30/10/2023 | |
ARALPA HOLDINGS ESPAÑA SL | Apoderado | 23/05/2019 | |
PROMEXCAP SPAIN SL | Apoderado | 23/05/2019 | |
GLOBAL AZOV SL | Apoderado Solidario | 13/10/2017 | |
ARALPA HOLDINGS ESPAÑA SL | Apoderado | 24/02/2017 | |
PROMEXCAP SPAIN SL | Apoderado | 16/02/2017 |
VINCULACIONES DE CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41120 , F 19, S 8, H M 119851, I/A 319 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: PROMEXCAP SPAIN SL
Apoderado
- Alba Gutierrez Cristina
- Constante Quintanilla Maria Del Carmen
- Puentes Hernandez Elsa
- Seijo Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34387 , F 55, S 8, H M 618519, I/A 12 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: ARALPA HOLDINGS ESPAÑA SL
Apoderado
- Alba Gutierrez Cristina
- Constante Quintanilla Maria Del Carmen
- Lebois Ocejo Almudena
- Lebois Ocejo Rodrigo
- Puentes Hernandez Elsa
- Seijo Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34335 , F 47, S 8, H M 617676, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: GLOBAL AZOV SL
Apoderado Solidario
- Constante Quintanilla Maria Del Carmen
- Seijo Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33347 , F 185, S 8, H M 600235, I/A 6 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: ARALPA HOLDINGS ESPAÑA SL
Apoderado
- Alba Gutierrez Cristina
- Constante Quintanilla Maria Del Carmen
- Cortez Miranda Catarina
- Montoya Esteban Diego
- Seijo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34335 , F 44, S 8, H M 617676, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: PROMEXCAP SPAIN SL
Apoderado
- Alba Gutierrez Cristina
- Constante Quintanilla Maria Del Carmen
- Cortez Miranda Catarina
- Montoya Esteban Diego
- Seijo Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34387 , F 53, S 8, H M 618519, I/A 8 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Información de CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSTANTE QUINTANILLA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos