CONSONNI ZABALA ALAIN
Informe ejecutivo de CONSONNI ZABALA ALAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONSONNI ZABALA ALAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TECASA SL | Administrador Unico | 06/02/2019 | |
COMERCIAL TECASA SL | Apoderado | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE CONSONNI ZABALA ALAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSONNI ZABALA ALAIN
Empresa: COMERCIAL TECASA SL
Administrador Unico
- Consonni Zabala Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 145, S 8, H BI 6683,B , I/ 10 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: COMERCIAL TECASA SL
Apoderado
- Consonni Zabala Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 144, S 8, H BI 6683,B , I/ 8 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-48
Empresa: COMERCIAL TECASA SL
Apoderado
- Consonni Zabala Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 144, S 8, H BI 6683,B , I/ 7 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-48
Empresa: COMERCIAL TECASA SL
Apoderado
- Consonni Zabala Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 143, S 8, H BI 6683,B , I/ 6 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Información de CONSONNI ZABALA ALAIN
Mostramos los datos de CONSONNI ZABALA ALAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSONNI ZABALA ALAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos